Weberg, Dag C. (1937-)
Finn informasjon etter
Biografi
Personalia
- Født 14.09.1937 i Hole, Buskerud
- Sønn av bonde Dagfinn Weberg (1894-1990) og husmor Marthe Holm (1901-1982)
Stortingsperioder
- Vararepresentant nr 3 for Oppland, 1977 - 1981, H.
- Vararepresentant nr 3 for Oppland, 1981 - 1985, H.
- Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1985 - 1989, H.
- Representant nr 5 for Oppland, 1989 - 1993, H.
- Representant nr 7 for Oppland, 1993 - 1997, H.
Medlemskap i presidentskapet
1989-93
2. varapresident, Lagtinget, 10.10.1989 - 30.09.19931993-97
1. varapresident, Lagtinget, 11.10.1993 - 30.09.1997
Midlertidig president, Lagtinget, 22.11.1993 - 17.12.1993
Medlemskap i stortingskomiteer
1989-93
Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
Medlem, Landbrukskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.19931993-97
Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
Medlem, Næringskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997
Medlemskap i delegasjoner
1989-93
Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.19931993-97
Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1997
Utdanning og yrkeserfaring
Utdanning
- Realskoleeksamen 1954
- Handelsskoleeksamen 1955
- Befalsskole 1957
- Jønsberg landbruksskole 1959
Yrke
- Bonde på Kvelsrud gård, Jevnaker fra 1965
- Selvstendig næringsdrivende (næringsrådgivning/samfunnskontakt) fra 1997
- Deltaker i næringsvirksomhet (styreverv) fra 1998
Verv
Kommunalpolitisk aktivitet
- Medlem Jevnaker Kommunestyre 1975-1979, 1979-1983
Fylkespolitisk aktivitet
- Medlem Fylkesutvalg, Oppland 1983-1987
- Medlem Fylkesutvalg, Oppland 1987-1989
Offentlige verv
- Medlem Utvalg for lovgivningen om forsikringsvirksomhet 1980-1984 (Harlem-komiteen)
- Medlem Samferdselsstyret, Oppland 1984-1989
- Medlem Finansutvalget, Oppland 1984-1989
- Medlem Administrasjonsutvalget, Oppland 1984-1989
Tillitsverv i partier
- Formann Jevnaker Høyre 1968-1973
- Medlem Styret for Oppland Høyre fra 1975
- Medlem Høyres sentralstyre 1977-1983, fra 1988
- Formann Oppland Høyre 1977-1983
- 1. viseformann Oppland Høyre 1977-1977
- Medlem Høyres programkomité 1983-1985, 1987-1989
- Leder Høyres gruppe i Oppland fylkesting 1984-1989
Tillitsverv i organisasjoner
- Formann Hadeland forsøks- og driftsplanering 1970-1976
- Nestformann Norske forsøksringers fellesforening 1972-1976
Andre administrative verv
- Medlem Styret for Jevnaker Meieri 1975-1977
- Formann Styret for Jevnaker Meieri 1977-1980
- Medlem Styret for A/L Ringerike Meieri 1981-1983
- Medlem Styret for Improved Products Ltd. A/S fra 1998
- Medlem Styret for Norsk Finansanalyse ASA fra 1999
- Leder Styret for Scanbygg AS fra 2000
- Medlem Styret for Seafood 4 You fra 2000
- Leder Styret for Swebo Norge A/S fra 2000