Lerheim, Magne (1929-1994)
- Parti:
- Det Nye Folkepartiet
- Sist innvalgt som vararepresentant for
- Hordaland 1973-1977
- Ansiennitet:
- 0 år, 87 dager
Finn informasjon etter
Biografi
Personalia
- Født 14.12.1929
- Død 13.03.1994
Stortingsperioder
- Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1965 - 1969, V.
- Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1969 - 1973, V. (01.10.1969 - 08.12.1972)
- Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1969 - 1973, DNF. (09.12.1972 - 30.09.1973)
- Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1973 - 1977, DNF.
Verv
Offentlige verv
- Nestleder Styret for Postverket, 1980-1982
- Medlem Rådet for norsk utviklingshjelp, 1984-1988